2011年07月至2020年09月,任西北工业大学教师。
2016年05月至2020年11月,历任陕西华秦科技实业有限公司技术部部长、副总经理、总经理。
2020年04月至今,任陕西华秦工程技术有限公司执行董事兼总经理。
2020年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司董事、总经理。
2020年09月,荣获第七届“西安青年科技人才奖”。
2023年,入选“界面新闻2023中国上市公司年度职业经理人”榜单。